序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-28;任职起始日期:2020-04-29;姓名:马胜才;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2021-05-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
李晓燕
|
3 | 2021-05-11 | 法定代表人信息 |
姓名:曹少峰;任聘单位:1;任职截止日期:2023-04-28;任职起始日期:2020-04-29;产生方式:委派;
|
姓名:李晓燕;任聘单位:股东会;任职截止日期:2024-05-05;任职起始日期:2021-05-06;产生方式:选举;
|
4 | 2021-05-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-28;任职起始日期:2020-04-29;姓名:曹少峰;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2021-05-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
曹少峰
|
6 | 2021-05-11 | 法定代表人 |
曹少峰
|
李晓燕
|
7 | 2021-05-11 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2023-04-28;任职起始日期:2020-04-29;姓名:曹少峰;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
8 | 2021-05-11 | 负责人变更 |
曹少峰 [退出]
|
李晓燕 [新增]
|
9 | 2021-05-11 | 负责人变更 |
姓名:曹少峰; [退出]
|
姓名:李晓燕; [新增]
|
10 | 2021-05-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付