序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李文华
|
李海军
|
2 | 2020-09-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市米东区龙河南路****号*单元***室
|
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路***号A栋**层
|
3 | 2019-12-03 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司乌鲁木齐米东区营业部
|
北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司乌鲁木齐分公司
|
4 | 2019-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董愿
|
李文华
|
5 | 2018-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王楠
|
董愿
|
6 | 2018-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王丽丽
|
王楠
|
7 | 2018-04-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆乌鲁木齐市(高新区)新市区天津北路525号银城大厦B座1304;
|
新疆乌鲁木齐市米东区龙河南路1827号1单元101室;
|
8 | 2018-04-17 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司乌鲁木齐天津路营业部
|
北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司乌鲁木齐米东区营业部
|
9 | 2017-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
隋波
|
王丽丽
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付