序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 法定代表人变更 |
董月仙
|
李爱萍
|
2 | 2021-05-24 | 高级管理人员备案 |
董月仙(经理) [退出]吴晓璇(监事)董月仙(执行董事) [退出]
|
李爱萍(执行董事,经理) [新增]吴晓璇(监事)
|
3 | 2020-11-17 | 经营范围变更 |
市政基础设施、水利设施、园区建设,城市公用设施建设、维护及管养;室内外装修装饰工程,环保工程,土石方工程,园林绿化工程,补漏工程,水电安装工程,管道疏通工程;农业项目投资,广告牌及房产租赁,广告经营,文化活动策划,商务信息咨询;投资与资产管理;房地产开****经营,房地产中介服务;餐饮服务,销售食品;机动车停放服务,物业管理,清洁服务,除虫灭害服务,家政服务;楼宇机电设备安装与维修;公共场馆经营(游泳馆)。
|
市政基础设施、水利设施、园区建设,城市公用设施建设、维护及管养;室内外装修装饰工程,环保工程,土石方工程,园林绿化工程,补漏工程,水电安装工程,管道疏通工程;农业项目投资,广告牌及房产租赁,广告经营,文化活动策划,商务信息咨询;投资与资产管理;房地产开****经营,房地产中介服务;餐饮服务,销售食品;机动车停放服务,物业管理,清洁服务,除虫灭害服务,家政服务;楼宇机电设备安装与维修;公共场馆经营(游泳馆);有形动产租赁。
|
4 | 2019-10-15 | 股东备案 |
董月仙,执行董事;董月仙,经理;马卫飞,监事 [退出]
|
董月仙,经理;董月仙,执行董事;吴晓璇,监事 [新增]
|
5 | 2019-10-15 | 经营范围 |
市政基础设施、水利设施、园区建设,室内外装修装饰工程,环保工程,农业项目投资,城市公用设施建设、维护及管养,广告牌及房产租赁,广告经营,文化活动策划,物业管理,商务信息咨询,投资与资产管理,土石方工程,房地产开****经营,园林绿化工程,餐饮服务。
|
市政基础设施、水利设施、园区建设,城市公用设施建设、维护及管养;室内外装修装饰工程,环保工程,土石方工程,园林绿化工程,补漏工程,水电安装工程,管道疏通工程;农业项目投资,广告牌及房产租赁,广告经营,文化活动策划,商务信息咨询;投资与资产管理;房地产开****经营,房地产中介服务;餐饮服务,销售食品;机动车停放服务,物业管理,清洁服务,除虫灭害服务,家政服务;楼宇机电设备安装与维修;公共场馆经营(游泳馆)。
|
6 | 2017-08-15 | 法定代表人 |
赖戊桂
|
董月仙
|
7 | 2016-05-24 | 股东备案 |
杨振钧,经理,执行董事; [退出]叶文婷,监事
|
赖戊桂,执行董事,经理; [新增]叶文婷,监事
|
8 | 2016-05-24 | 法定代表人 |
杨振钧
|
赖戊桂
|
9 | 2016-04-05 | 股东备案 |
陈宏伟,执行董事; [退出]杨振钧,经理;叶文婷,监事
|
杨振钧,经理,执行董事;叶文婷,监事
|
10 | 2016-04-05 | 法定代表人 |
陈宏伟
|
杨振钧
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付