序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李滨杨彦彬 [退出]田大勇 [退出]孟令伟李振东
|
孟令伟郭雪喆 [新增]李滨李振东李云鹏 [新增]
|
2 | 2021-04-02 | 法定代表人变更 |
李振国
|
李玉杰
|
3 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李振国孙建民李玉杰
|
孙建民李振国李玉杰
|
4 | 2020-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志辉 [退出]李振国孙建民
|
李振国孙建民李玉杰 [新增]
|
5 | 2020-08-27 | 章程备案 |
无
|
2020-08-17加入党建内容
|
6 | 2019-09-12 | 法定代表人变更 |
吴昆
|
李振国
|
7 | 2019-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志辉吴昆 [退出]张俊茹 [退出]
|
李志辉孙建民 [新增]李振国 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付