序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 法定代表人变更 |
张波
|
杨佳林
|
2 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周昕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 秦冬梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 罗延海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 袁成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈娟娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 李成云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 杨佳林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 秦冬梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈娟娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 马凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 马建贵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2017-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何素珍 [退出]甘吉邦 [退出]周昕张波罗延海秦冬梅
|
袁成 [新增]周昕张波罗延海秦冬梅陈娟娟 [新增]
|
4 | 2017-02-28 | 注册资本(金)变更 |
***.**
|
****.******
|
5 | 2017-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
格尔木投资控股有限公司;四川友元投资管理有限公司;
|
四川友元投资管理有限公司:*%;格尔木投资控股有限公司:*%;
|
6 | 2017-02-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
196.08
|
3373.550000( + 1620.49674% )
|
7 | 2017-02-28 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
矿产品(国家有专项规定的除外)代购代销。道路普通货物运输(有效期至2018-11-02)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
对矿产品进行销售、开采(凭许可证经营)、加工(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。矿产资源开****(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。其他矿产品开****、加工、冶炼(凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。矿业工程咨询服务(中介服务除外)、技术服务;道路普通货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2014-11-11 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
矿产品(国家有专项规定的除外)代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
矿产品(国家有专项规定的除外)代购代销。道路普通货物运输(有效期至2018-11-02)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
9 | 2014-04-29 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***.******
|
10 | 2014-04-29 | 企业类型变更 |
1153
|
1190
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付