序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
问江红
|
杨春艳
|
2 | 2020-11-10 | 联络员备案 |
李方
|
郑蓉
|
3 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
郑蓉
|
李方
|
4 | 2020-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王家宏
|
问江红
|
5 | 2017-10-31 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款,办理国内结算;办理票据承兑与贴现,代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆代借、从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款,办理国内结算;办理票据承兑与贴现,代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆代借、从事银行卡(借记卡、福卡信用卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
6 | 2017-10-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王洪波
|
王家宏
|
7 | 2015-11-13 | 联络员备案变更 |
|
郑蓉;
|
8 | 2015-11-13 | 联络员备案变更 |
无
|
郑蓉;
|
9 | 2015-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
问江红
|
王洪波
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付