序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢卫东宋益群郭灿华 [退出]王欣乐徐鹏杨林
|
卢卫东宋益群苏丁奕 [新增]王欣乐徐鹏杨林
|
2 | 2020-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢卫东宋益群郭灿华王欣乐徐鹏张贵清 [退出]
|
卢卫东宋益群郭灿华王欣乐徐鹏杨林 [新增]
|
3 | 2020-03-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
|
4 | 2020-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张贵清
|
杨林
|
5 | 2019-03-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
6 | 2018-04-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事,卢卫东,1969-04-04;董事,宋益群,1965-05-14;监事,王旭,1984-04-10;董事,徐鹏,1979-08-30;董事长,张贵清,1972-06-24;董事,赵东升,1963-12-24;
|
监事,郭灿华,1983( - 0.0504% )-12-09;董事,卢卫东,1969-04-04;董事,宋益群,1965-05-14;董事,王欣乐,1978( - 0.05053% )-05-19;董事,徐鹏,1979( + 0.35497% )-08-30;董事长,张贵清,1972-06-24;
|
7 | 2018-04-08 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事,卢卫东,****董事,宋益群,****监事,王旭,**** [退出]董事,徐鹏,****董事长,张贵清,****董事,赵东升,**** [退出]
|
监事,郭灿华,**** [新增]董事,卢卫东,****董事,宋益群,****董事,王欣乐,**** [新增]董事,徐鹏,****董事长,张贵清,****
|
8 | 2018-04-08 | 经营范围变更 |
一般经营项目:银川市金凤区连湖花园(以银川市国土资源局银国土资告字(2010)09号出让公告出让的11块地块位置为准)住宅及配套用房项目开****建设、经营、出售、出租,物业管理。(以上涉及行政许可的须凭许可证经营);
|
一般经营项目:城市房地产及配套用房项目的开****建设、经营、出售、出租,物业管理。;
|
9 | 2017-11-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
董事长,陈斌,1969-11-16;董事,侯博,1982-02-25;董事,宋益群,1965-05-14;监事,王旭,1984-04-10;董事,徐鹏,1979-08-30;董事,赵东升,1963-12-24;
|
董事长,陈斌,1969-11-16;董事,卢卫东,1969-04-04;董事,宋益群,1965-05-14;监事,王旭,1984-04-10;董事,徐鹏,1979-08-30;董事,赵东升,1963-12-24;
|
10 | 2017-11-29 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
董事长,陈斌,****董事,侯博,**** [退出]董事,宋益群,****监事,王旭,****董事,徐鹏,****董事,赵东升,****
|
董事长,陈斌,****董事,卢卫东,**** [新增]董事,宋益群,****监事,王旭,****董事,徐鹏,****董事,赵东升,****
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付