序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-12-30
|
2024-12-30
|
2 | 2019-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨汝赋 [退出]杨友权 [退出]杨汝赋 [退出]
|
杨汝相 [新增]郝温州 [新增]
|
3 | 2019-03-29 | 市场主体类型变更 |
|
|
4 | 2019-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨汝赋
|
杨汝相
|
5 | 2018-01-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨汝赋(执行董事)杨友权(监事)杨汝赋(经理)
|
杨汝赋(执行董事)杨友权(监事)杨汝赋(经理)
|
7 | 2015-10-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2020-08-17
|
2020-12-30
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付