序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘勇 ;
|
投资人:杨琳琳 ; [新增]投资人:刘勇 ;
|
2 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
杨琳琳
|
3 | 2020-12-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘勇,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2046-06-01;
|
投资人:杨琳琳,出资额:10万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2046-06-01; [新增]投资人:刘勇,出资额:90( - 10% )万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2046-06-01;
|
4 | 2020-12-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
5 | 2020-12-23 | 其他变更 |
姓名:刘勇,职务:执行董事;姓名:刘勇,职务:经理;姓名:郭小芳,职务:监事;
|
姓名:杨琳琳,职务:经理;姓名:郭小芳,职务:监事;姓名:杨琳琳,职务:执行董事;
|
6 | 2020-08-24 | 住所变更 |
江西省南昌市青山湖区塘山镇青湖村杨坊前村42号
|
江西省南昌市新建区望城新区望北大道888号1栋
|
7 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨琳琳 ; [退出]
|
投资人:刘勇 ; [新增]
|
8 | 2020-07-06 | 其他变更 |
姓名:杨琳琳,职务:执行董事;姓名:郭小芳,职务:监事;姓名:杨琳琳,职务:经理;
|
姓名:刘勇,职务:执行董事;姓名:刘勇,职务:经理;姓名:郭小芳,职务:监事;
|
9 | 2020-07-06 | 法定代表人变更 |
杨琳琳
|
刘勇
|
10 | 2020-07-06 | 投资人(股权)变更 |
投资人:杨琳琳,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2046-06-01; [退出]
|
投资人:刘勇,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2046-06-01; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付