序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 董事备案 |
职务:监事,姓名:张婷,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:经理,姓名:林德生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:张婷,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]职务:执行董事,姓名:林德生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
职务:监事,姓名:黄玉琳,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]职务:执行董事,姓名:林德生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:经理,姓名:林德生,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
|
2 | 2021-05-13 | 法定代表人变更 |
欧阳志文
|
林德生
|
3 | 2021-05-13 | 其他变更 |
姓名:欧阳志文,职务:执行董事;姓名:欧阳志文,职务:经理;姓名:张婷,职务:监事;
|
姓名:林德生,职务:经理;姓名:林德生,职务:执行董事;姓名:张婷,职务:监事;
|
4 | 2021-02-04 | 投资人(股权)变更 |
投资人:高政新 ; [退出]投资人:蒲龙辉 ;投资人:欧阳志文 ;
|
投资人:蒲龙辉 ;投资人:欧阳志文 ;
|
5 | 2021-02-04 | 投资人(股权)变更 |
投资人:高政新,出资额:153万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19; [退出]投资人:蒲龙辉,出资额:51万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-01-07;投资人:欧阳志文,出资额:306万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19;
|
投资人:蒲龙辉,出资额:51万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-01-07;投资人:欧阳志文,出资额:459( + 50% )万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19;
|
6 | 2020-07-10 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蒲龙辉 ;投资人:陈泽贤 ; [退出]投资人:高政新 ;
|
投资人:高政新 ;投资人:蒲龙辉 ;投资人:欧阳志文 ; [新增]
|
7 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
陈泽贤
|
欧阳志文
|
8 | 2020-07-10 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蒲龙辉,出资额:51万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-01-07;投资人:陈泽贤,出资额:306万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19; [退出]投资人:高政新,出资额:153万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19;
|
投资人:高政新,出资额:153万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19;投资人:蒲龙辉,出资额:51万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-01-07;投资人:欧阳志文,出资额:306万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19; [新增]
|
9 | 2020-07-10 | 其他变更 |
姓名:陈泽贤,职务:经理;姓名:张婷,职务:监事;姓名:陈泽贤,职务:执行董事;
|
姓名:张婷,职务:监事;姓名:欧阳志文,职务:执行董事;姓名:欧阳志文,职务:经理;
|
10 | 2019-01-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:高政新,出资额:357万,占70%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19;投资人:蒲龙辉,出资额:51万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-01-07;投资人:林江生,出资额:102万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-15; [退出]
|
投资人:陈泽贤,出资额:306万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19; [新增]投资人:高政新,出资额:153( - 57.14286% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2018-02-19;投资人:蒲龙辉,出资额:51万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2004-01-07;
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付