序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 法定代表人变更 |
张杰
|
沙林琳
|
2 | 2022-05-24 | 投资人(股权)变更 |
张杰; [退出]
|
沙林琳; [新增]
|
3 | 2022-05-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-24章程备案
|
4 | 2020-11-16 | 法定代表人变更 |
林文英
|
张杰
|
5 | 2020-11-16 | 投资人(股权)变更 |
林文英; [退出]
|
张杰; [新增]
|
6 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-10章程备案
|
7 | 2020-11-16 | 监事备案 |
沙建中 [退出]
|
石晓华 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付