序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-01 | 负责人 |
杜亮
|
|
2 | 2021-06-01 | 负责人 |
杜亮
|
|
3 | 2020-01-15 | 负责人 |
潘振宏
|
|
4 | 2015-09-01 | 负责人 |
杨昕
|
|
5 | 2014-03-11 | 负责人 |
傅斌
|
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付