序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
呼和吉日嘎拉(经理,董事), [退出]何晓立(监事会主席),张军(董事),房爱军(监事), [退出]苏德白乙拉(董事),边秀峰(其他人员), [退出]赵占华(监事),赛西拉图(监事), [退出]杜云志(董事),霍爱军(董事),斯琴图(监事), [退出]阿拉坦孙布尔(董事),牛文斌(董事长),刘凯(董事) [退出]
|
白丽娟(副总经理), [新增]董锡敏(代为履职)(总经理), [新增]红龙(董事), [新增]何晓立(监事会主席),张军(董事),李跃文(监事), [新增]苏德白乙拉(董事),赵占华(监事),杜云志(董事),王宏霞(副总经理), [新增]霍爱军(董事),阿拉坦孙布尔(董事),李志贤(监事), [新增]殷杰(监事), [新增]牛文斌(董事长),刘海博(董事,副总经理) [新增]
|
2 | 2021-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牛文斌(经理)
|
牛文斌(董事长)
|
3 | 2019-11-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
图布登
|
牛文斌
|
4 | 2019-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张军(董事),房爱军(监事),朝鲁门(监事), [退出]苏德白乙拉(董事),赵占华(监事),赛西拉图(监事),杜云志(董事),霍爱军(董事),斯琴图(监事),阿拉坦孙布尔(董事),李志贤(董事), [退出]图布登(董事长), [退出]刘凯(董事)
|
呼和吉日嘎拉(经理,董事), [新增]何晓立(监事会主席), [新增]张军(董事),房爱军(监事),苏德白乙拉(董事),边秀峰(其他人员), [新增]赵占华(监事),赛西拉图(监事),杜云志(董事),霍爱军(董事),斯琴图(监事),阿拉坦孙布尔(董事),牛文斌(董事长), [新增]刘凯(董事)
|
5 | 2017-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阿拉坦孙布尔朝鲁门段小红 [退出]房爱军侯世强 [退出]霍爱军金花 [退出]李林志 [退出]李鹏 [退出]李少武 [退出]斯琴图王维坡 [退出]杨广云 [退出]杨林 [退出]杨志强 [退出]
|
阿拉坦孙布尔边秀峰 [新增]朝鲁门杜云志 [新增]房爱军霍爱军李志贤 [新增]刘凯 [新增]赛西拉图 [新增]斯琴图苏德白乙拉 [新增]图布登 [新增]张军 [新增]赵占华 [新增]
|
6 | 2017-09-22 | 财务负责人变更 |
|
王维坡
|
7 | 2017-09-22 | 负责人变更 |
杨志强 [退出]
|
图布登 [新增]
|
8 | 2017-09-22 | 其他事项备案 |
2016-05-09
|
2017-09-22
|
9 | 2017-09-22 | 法定代表人 |
杨志强
|
图布登
|
10 | 2014-12-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
2
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付