序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-21 | 清算组备案 |
|
李金成,王丽萍(负责人)
|
2 | 2017-08-21 | 清算组备案 |
|
清算组****生备案
|
3 | 2016-11-16 | 联络员备案 |
|
王丽萍
|
4 | 2016-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李金成王丽萍 [新增]
|
5 | 2016-11-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王丽萍
|
6 | 2016-11-16 | 主管部门(出资人) |
|
王丽萍
|
7 | 2016-11-16 | 法定代表人 |
|
王丽萍
|
8 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
|
蔡宏丽
|
9 | 2016-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
丁力
|
10 | 2016-05-19 | 市场主体类型变更 |
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付