序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-18 | 负责人变更 |
任职截止日期:2022-09-18;任职起始日期:2019-09-19;产生方式:委派;
|
任职截止日期:2025-07-14;任职起始日期:2022-07-15;产生方式:选举;
|
2 | 2022-07-18 | 法定代表人信息 |
任职截止日期:2022-09-18;任职起始日期:2019-09-19;产生方式:委派;
|
任职截止日期:2025-07-14;任职起始日期:2022-07-15;产生方式:选举;
|
3 | 2022-07-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职起始日期:2019-09-19;
|
任职起始日期:2022-07-15;
|
4 | 2022-07-18 | 企业类型 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(法人独资)
|
5 | 2022-07-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-09-19;姓名:王俊涛;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2022-07-18 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-09-18;任职起始日期:2019-09-19;
|
任职截止日期:2025-07-14;任职起始日期:2022-07-15;
|
7 | 2021-04-01 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-09-18;任职起始日期:2019-09-19;姓名:刘凤松;
|
任职截止日期:2024-03-31;任职起始日期:2021-04-01;姓名:冯艳庆;
|
8 | 2019-09-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
王建
|
9 | 2019-09-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-08-30;任职起始日期:2017-08-31;姓名:郑泽玺;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
10 | 2019-09-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
晏小辉
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付