序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-09 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:王建华;成员:王秀丽;
|
2 | 2018-01-03 | 法定代表人变更 |
韦国明
|
王建华
|
3 | 2018-01-03 | 投资人(股权)变更 |
韦国明; [退出]
|
王建华; [新增]
|
4 | 2018-01-03 | 章程备案 |
2016-11-16章程备案
|
2017-12-22章程备案
|
5 | 2017-09-12 | 投资人(股权)变更 |
穆青阳; [退出]刘先平; [退出]
|
韦国明; [新增]
|
6 | 2017-09-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2017-09-12 | 监事备案 |
穆青阳 [退出]
|
黄文 [新增]
|
8 | 2017-09-12 | 法定代表人变更 |
刘先平
|
韦国明
|
9 | 2016-11-22 | 注册资本(金)变更 |
800.000000万人民币
|
1000.000000万人民币( + 25% )
|
10 | 2016-11-22 | 监事备案 |
贾笠 [退出]
|
穆青阳 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付