序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
汪焓梓* 执行董事 [退出]汪焓梓* 经理 [退出]林森 监事 [退出]
|
王建民* 执行董事 [新增]王建民* 经理 [新增]丁之淇 监事 [新增]
|
2 | 2018-09-10 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2018-09-10 | 投资人 |
汪焓梓 自然人股东 [退出]韩爽 自然人股东 [退出]
|
王建民 自然人股东 [新增]
|
4 | 2018-09-10 | 法定代表人 |
汪焓梓
|
王建民
|
5 | 2015-11-02 | 董事(理事)、经理、监事 |
陆静* 执行董事 [退出]陆静* 经理 [退出]林森 监事
|
汪焓梓* 执行董事 [新增]汪焓梓* 经理 [新增]林森 监事
|
6 | 2015-11-02 | 投资人 |
施长 自然人股东 [退出]林森 自然人股东 [退出]
|
汪焓梓 自然人股东 [新增]韩爽 自然人股东 [新增]
|
7 | 2015-11-02 | 法定代表人 |
陆静
|
汪焓梓
|
8 | 2014-02-28 | 实缴的出资额 |
无
|
江利群 自然人股东 [新增]曹化林 自然人股东 [新增]
|
9 | 2013-12-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
施长* 执行董事 [退出]施长* 经理 [退出]林森 监事
|
陆静* 执行董事 [新增]陆静* 经理 [新增]林森 监事
|
10 | 2013-12-03 | 法定代表人 |
施长
|
陆静
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付