序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
冯兰 [退出]
|
李婧 [新增]
|
2 | 2016-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
袁晓容 [退出]
|
冯兰 [新增]
|
3 | 2016-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
彭浪 [退出]
|
袁晓容 [新增]
|
4 | 2014-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
文建 [退出]
|
彭浪 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付