序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 联络员备案 |
饶求凤
|
肖静
|
2 | 2017-06-14 | 联络员备案 |
杨宝英
|
饶求凤
|
3 | 2017-05-09 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:王洪喜;成员:叶善林;
|
4 | 2016-03-21 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
|
5 | 2015-07-22 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付