序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市东湖开****区高新大道666号武汉国家生物产业基地项目B、C、D区研****楼B1栋
|
武汉东湖新技术开****区高新二路392号(生物城医药园)研****楼3楼302-303室(自贸区武汉片区)
|
2 | 2022-03-11 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-09-30 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-09-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
20
|
5 | 2018-07-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓捷(董事长) [退出]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事)于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)韩玮(董事) [退出]
|
苏杰(董事长) [新增]王晓捷(董事) [新增]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事)于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)
|
6 | 2018-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓捷(董事长) [退出]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事)于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)韩玮(董事) [退出]
|
苏杰(董事长) [新增]王晓捷(董事) [新增]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事)于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)
|
7 | 2018-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王晓捷
|
苏杰
|
8 | 2017-09-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)韩玮(董事)史认辉(董事) [退出]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事长) [退出]
|
王晓捷(董事长) [新增]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事) [新增]于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)韩玮(董事)
|
9 | 2017-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)韩玮(董事)史认辉(董事) [退出]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事长)
|
王晓捷(董事长) [新增]石毅(董事)范宇鹏(监事)李艺超(董事)于晓军(监事)钟江华(监事)董艳山(董事兼总经理)韩玮(董事)
|
10 | 2017-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李艺超
|
王晓捷
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付