序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐立清 [退出]
|
蒋维晶 [新增]
|
2 | 2022-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐立清
|
蒋维晶
|
3 | 2021-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋维晶
|
徐立清
|
4 | 2021-09-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
长期
|
2036-03-15
|
5 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋维晶 [退出]
|
徐立清 [新增]
|
6 | 2021-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
沈伟
|
蒋维晶
|
7 | 2021-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
蒋维晶 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付