序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-30 | 章程备案 |
无
|
2020-11-19监事
|
2 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常琦 [退出]
|
王金 [新增]
|
3 | 2020-06-08 | 法定代表人变更 |
杨乐
|
蔡萌
|
4 | 2020-06-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-06-08 | 章程备案 |
无
|
2020-06-02新章程
|
6 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
杨乐 *** 备案手机:***
|
蔡萌 *** 备案手机:*****
|
7 | 2020-06-08 | 投资人(股权)变更 |
杨乐 出资 500万人民币; [退出]
|
蔡萌 出资 450.000000万人民币; [新增]王金 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
8 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨乐 [退出]
|
蔡萌 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付