序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吉州区禾埠乡社会事务综合管理站,出资额:50万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2006-04-14;投资人:吉州区禾埠乡凤凰洲村委会,出资额:150万人民币,占75%,出资方式:货币,出资时间:2006-04-14; [退出]
|
投资人:吉州区禾埠乡社会事务综合管理站,出资额:1806.72181( + 3513.44362% )万人民币,占68.298%,出资方式:货币,出资时间:2006-04-14;投资人:吉安市庐陵新区禾埠街道凤凰洲社区居民委员会,出资额:838.631万人民币,占31.702%,出资方式:货币,出资时间:2006-04-14; [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 投资人(股权)变更 |
投资人:吉州区禾埠乡社会事务综合管理站 ;投资人:吉州区禾埠乡凤凰洲村委会 ; [退出]
|
投资人:吉州区禾埠乡社会事务综合管理站 ;投资人:吉安市庐陵新区禾埠街道凤凰洲社区居民委员会 ; [新增]
|
3 | 2022-04-29 | 注册资本(金)变更 |
200万元
|
2645.35281万元( + 1222.6764% )
|
4 | 2017-12-28 | 其他变更 |
|
*****E
|
5 | 2015-05-20 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:胡向学
|
证件号码:******,姓名:许斌
|
6 | 2015-05-20 | 其他变更 |
执行董事兼总经理,胡向学,***;监事,匡晓卫,***;
|
执行董事兼总经理,许斌,***;监事,易****挥,***;
|
7 | 2013-07-10 | 其他变更 |
执行董事,康小平,;监事,匡晓卫,***;
|
执行董事兼总经理,胡向学,***;监事,匡晓卫,***;
|
8 | 2013-07-10 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:康小平
|
证件号码:******,姓名:胡向学
|
9 | 2011-07-06 | 经营范围变更 |
电子、机械产品制造、销售。*
|
电子、机械产品制造、销售;厂房租赁。(以上项目国家有专项规定的除外)*
|
10 | 2011-07-06 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:李细生
|
证件号码:******,姓名:康小平
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付