序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-17 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
林冰妹
|
2 | 2016-11-17 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
3 | 2015-07-13 | 住所(经营场所)变更 |
广州市黄埔区港湾路263号515房(仅限办公用途)
|
广州市黄埔区黄埔东路5号3009房(仅限办公用途)
|
4 | 2015-07-13 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
5 | 2015-07-13 | 营业期限变更 |
2013-08-08 至 2015-07-31
|
2013-08-08 至
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付