序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
赵凯
|
2 | 2021-03-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
赵凯
|
3 | 2021-03-04 | 其他事项备案 |
|
*****
|
4 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
赵凯 [新增]
|
5 | 2021-03-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
赵凯
|
6 | 2019-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
何应宗 [新增]
|
7 | 2019-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
何应宗
|
8 | 2018-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
潘志伟 [新增]
|
9 | 2018-08-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
潘志伟
|
10 | 2015-01-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
哈尔滨市香坊区建北街63号
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付