序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨强
|
赵敏敏
|
2 | 2022-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨强
|
赵敏敏
|
3 | 2021-04-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王春荣
|
杨强
|
4 | 2021-04-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王春荣
|
杨强
|
5 | 2018-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
底红梅(负责人)
|
王春荣(负责人)
|
6 | 2018-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
底红梅
|
王春荣
|
7 | 2018-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
底红梅(负责人) [退出]
|
王春荣(负责人) [新增]
|
8 | 2018-10-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
底红梅
|
王春荣
|
9 | 2017-08-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张庆春
|
底红梅
|
10 | 2017-08-09 | 财务负责人 |
|
梁利平
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付