序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钟先福
|
钟先福
|
2 | 2020-08-20 | 联络员备案 |
钟先福
|
钟先福
|
3 | 2020-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邓后成
|
钟先福
|
4 | 2016-05-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-11-17
|
|
5 | 2016-05-31 | 联络员备案变更 |
无
|
邓后成
|
6 | 2016-05-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-11-17
|
无
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付