序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:邸凤玲
|
2 | 2015-05-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2001-08-24 至 2015-08-23
|
2001-08-24 至 2045-08-23
|
3 | 2015-05-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴计锖
|
邸凤玲
|
4 | 2015-05-15 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:邸凤玲 [新增]
|
5 | 2015-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴计锖 [退出]吴继强 [退出]吴纪强 [退出]邸凤玲
|
邸宝 [新增]邸凤玲
|
6 | 2015-05-15 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
7 | 2015-05-15 | 自然人股东 |
吴继强 [退出]邸凤玲
|
邸凤玲
|
8 | 2015-05-15 | 法定代表人 |
吴计锖
|
邸凤玲
|
9 | 2015-05-15 | 营业期限 |
2015-08-23
|
2045-08-23
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付