序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝经纬
|
郝艳玲
|
2 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郝经纬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 杨彦文; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 郝艳玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 杨彦文; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2020-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝艳玲
|
郝经纬
|
4 | 2020-09-07 | 法定代表人变更 |
郝艳玲
|
郝经纬
|
5 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郝艳玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 杨彦文; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 郝经纬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 杨彦文; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2020-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝经纬
|
郝艳玲
|
7 | 2020-04-28 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郝经纬; 出资额: 50; 百分比: 50 [退出]姓名: 王文华; 出资额: 50; 百分比: 50 [退出]
|
姓名: 郝艳玲; 出资额: 50; 百分比: 50 [新增]姓名: 杨彦文; 出资额: 50; 百分比: 50 [新增]
|
8 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
郝经纬
|
郝艳玲
|
9 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郝经纬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 王文华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 郝艳玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 杨彦文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2019-10-22 | 名称变更 |
府谷阳禾教育有限责任公司
|
府谷县阳禾教育培训有限公司
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付