序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 联络员备案 |
肉孜买买提·沙依木
|
郭建明
|
2 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
古丽娜尔.买买提(监事) [退出]艾斯卡尔·阿布力米提(执行董事)
|
肉孜买买提·沙依木(监事) [新增]艾斯卡尔·阿布力米提(执行董事)郭建明(总经理) [新增]
|
3 | 2020-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨敏
|
郭建明
|
4 | 2020-12-21 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-05-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
艾斯卡尔·阿布力米提
|
杨敏
|
6 | 2018-05-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
艾斯卡尔·阿布力米提
|
杨敏
|
7 | 2012-06-26 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 伽师县巴仁镇六村二组 邮政编码: 844300 电话: ***** 住所所在行政区划:喀什地区伽师县
|
住所: 伽师县铁日木乡六村一组 邮政编码: 844300 电话: ***** 住所所在行政区划:喀什地区伽师县
|
8 | 2006-12-26 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 艾斯卡尔.阿不力木提; 出资额: 6.5万元; 占百分比: 43.33%; 住所: ; 证件号码: ***** [退出]
|
|
9 | 2006-12-26 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 古丽那尔; 出资额: 5.5万元; 占百分比: 36.66%; 住所: ; 证件号码: *****3 [退出]
|
|
10 | 2006-12-26 | 投资人(股权)变更 |
投资方名称: 艾尼瓦尔; 出资额: 3万元; 占百分比: 19.99%; 住所: ; 证件号码: ***** [退出]
|
投资方名称: 艾斯卡尔.阿不力木提; 出资额: 15万元; 占百分比: 100%; 住所: ; 证件号码: ***** [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付