序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-06 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
2 | 2017-01-06 | 营业期限变更 |
2010-09-26 至 2017-01-08
|
2010-09-26 至
|
3 | 2016-04-28 | 营业期限变更 |
2010-09-26 至 2016-05-02
|
2010-09-26 至 2017-01-08
|
4 | 2016-04-28 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
5 | 2016-04-28 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
张霞
|
6 | 2015-01-15 | 章程备案 |
变更前
|
|
7 | 2015-01-15 | 监事备案 |
金磊,执行董事兼经理,-,是刘简,监事,选举,- [退出]
|
金伟伟,监事,选举,- [新增]金磊,执行董事兼经理,-,是
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付