序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 投资人(股权)变更 |
章仁杰 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
|
陈学兵 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
|
2 | 2021-01-20 | 经理备案 |
章仁杰 [退出]
|
陈学兵 [新增]
|
3 | 2021-01-20 | 经理备案 |
章仁杰 [退出]
|
陈学兵 [新增]
|
4 | 2021-01-20 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-12-29股权变更:新章程
|
5 | 2021-01-20 | 法定代表人变更 |
章仁杰
|
陈学兵
|
6 | 2021-01-20 | 投资人(股权)变更 |
章仁杰 证照号码:***; [退出]陈学兵 证照号码:***;
|
陈学兵 证照号码:***;郑香兰 证照号码:***; [新增]
|
7 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
郭秀婷
|
洪亚虹
|
8 | 2018-05-09 | 住所变更 |
福建省三明市大田县均溪镇后坂洋3-6号
|
福建省三明市大田县均溪镇福田路345-11号(福塘轻工业区标准厂房H幢第103室)
|
9 | 2018-05-09 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
2018-05-08第四条
|
10 | 2018-04-19 | 监事备案 |
陈学兵 [退出]
|
郑香兰 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付