序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 投资人(股权)变更 |
杜红; [退出]石卉; [退出]
|
陈思思; [新增]刘春艳; [新增]潘婷; [新增]
|
2 | 2018-05-22 | 章程备案 |
2016-01-01章程备案
|
2018-05-16章程备案
|
3 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
石卉
|
陈思思
|
4 | 2018-05-22 | 监事备案 |
杜红 [退出]
|
刘春艳 [新增]
|
5 | 2016-03-18 | 投资人(股权)变更 |
周亮亮; [退出]郑少军; [退出]
|
石卉; [新增]杜红; [新增]
|
6 | 2016-03-18 | 监事备案 |
周亮亮 [退出]
|
杜红 [新增]
|
7 | 2016-03-18 | 法定代表人变更 |
郑少军
|
石卉
|
8 | 2016-03-18 | 章程备案 |
2015-05-15章程备案
|
2016-01-01章程备案
|
9 | 2015-06-01 | 监事备案 |
柳文平 [退出]
|
周亮亮 [新增]
|
10 | 2015-06-01 | 法定代表人变更 |
韦罡
|
郑少军
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付