序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
桂磊
|
陈曦曦
|
2 | 2021-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯海涛
|
桂磊
|
3 | 2017-08-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张斌
|
冯海涛
|
4 | 2014-08-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郑攀峰
|
张斌
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付