序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-09-13
|
长期
|
2 | 2020-09-14 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
****-**-**
|
长期
|
3 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄华 [退出]韩立华崔绍先 [退出]肖德雄 [退出]张娅 [退出]卢秋生 [退出]罗力争 [退出]方振华 [退出]罗余红 [退出]
|
邓若芸 [新增]韩立华杨冬 [新增]
|
4 | 2014-04-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
***
|
****
|
5 | 2014-04-15 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
800
|
6000( + 650% )
|
6 | 2012-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘晓星
|
韩立华
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付