序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-04 | 监事备案 |
王德源
|
梁忠波;蔡锐
|
2 | 2020-03-04 | 法定代表人变更 |
俞亚林
|
韩继深
|
3 | 2020-03-04 | 章程备案 |
2018-05-28章程备案
|
2020-02-26章程备案
|
4 | 2020-03-04 | 董事备案 |
徐振业;任元;俞亚林
|
韩继深*;刘建锋;苏莉
|
5 | 2018-06-16 | 法定代表人变更 |
俞喜忠
|
俞亚林
|
6 | 2018-06-16 | 董事备案 |
姚贞;俞喜忠;俞喜忠;卢蔚松
|
徐振业;俞亚林;任元
|
7 | 2018-06-16 | 监事备案 |
俞亚芳
|
王德源
|
8 | 2018-06-16 | 章程备案 |
无
|
2018-05-28章程备案
|
9 | 2015-12-01 | 投资人(股权)变更 |
俞亚林;俞华中;杨平;金磊;杨墨忠;上海万事红燃气技术****展有限公司;姚贞;俞亚芳;
|
上海万事红燃气技术****展有限公司;
|
10 | 2015-12-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2003-05-22~2018-05-21
|
2003-05-22~
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付