序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-04 | 法定代表人变更 |
俞亚林
|
韩继深
|
2 | 2020-03-04 | 章程备案 |
无
|
2020-02-26章程备案
|
3 | 2020-03-04 | 董事备案 |
徐振业 [退出]任元 [退出]俞亚林 [退出]
|
苏莉 [新增]刘建锋 [新增]韩继深 [新增]
|
4 | 2020-03-04 | 监事备案 |
王德源 [退出]
|
蔡锐 [新增]梁忠波 [新增]
|
5 | 2018-06-16 | 监事备案 |
俞亚芳 [退出]
|
王德源 [新增]
|
6 | 2018-06-16 | 章程备案 |
无
|
2018-05-28章程备案
|
7 | 2018-06-16 | 董事备案 |
姚贞 [退出]俞喜忠 [退出]俞喜忠 [退出]卢蔚松 [退出]
|
徐振业 [新增]俞亚林 [新增]任元 [新增]
|
8 | 2018-06-16 | 法定代表人变更 |
俞喜忠
|
俞亚林
|
9 | 2015-12-01 | 投资人(股权)变更 |
俞亚林; [退出]俞华中; [退出]杨平; [退出]金磊; [退出]杨墨忠; [退出]上海万事红燃气技术****展有限公司;姚贞; [退出]俞亚芳; [退出]
|
上海万事红燃气技术****展有限公司;
|
10 | 2015-12-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付