序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 法定代表人变更 |
LIM SIONG CHEW
|
顾玖平
|
2 | 2022-06-20 | 董事备案 |
陈磊余跃海 [退出]
|
陈磊CHUNG DUK SUH [新增]顾玖平 [新增]
|
3 | 2022-06-20 | 章程修正案备案 |
2014-08-27章程备案
|
2021-12-31 章程修正案
|
4 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案 |
无
|
无
|
5 | 2022-06-20 | 监事备案 |
ROBY BUYUNG [退出]
|
唐秋萍 [新增]
|
6 | 2020-07-24 | 董事备案 |
陈骞 [退出]余跃海
|
余跃海陈磊 [新增]
|
7 | 2020-07-24 | 法定代表人变更 |
胡军(HU JUN)
|
LIM SIONG CHEW
|
8 | 2020-07-24 | 监事备案 |
屈盈盈 [退出]
|
ROBY BUYUNG [新增]
|
9 | 2020-07-24 | 经理备案 |
无
|
无
|
10 | 2015-08-20 | 董事备案 |
顾力渊 [退出]余跃海
|
余跃海陈骞 [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付