序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-23 | 法定代表人变更 |
罗世新
|
黄丽芳
|
2 | 2019-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
扶秀娟 [退出]
|
黄丽芳 [新增]
|
3 | 2019-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
扶秀娟 [退出]罗世新 [退出]
|
黄丽芳 [新增]
|
4 | 2019-10-16 | 联络员备案 |
罗世新 *** 备案手机:***
|
黄丽芳 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-10-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2015-10-21 | 经营范围变更 |
水力开****投资。
|
水力****电,水力开****投资。
|
7 | 2014-04-24 | 法定代表人变更 |
张志军
|
罗世新
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付