序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
麻祖华
|
黄森
|
2 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘道伟(董事)冯国兰(副董事长) [退出]麻祖华(董事长兼总经理) [退出]吴奎(监事)麻祖超(董事)喻家奎(董事) [退出]
|
刘道伟(董事)麻祖超(董事)冯国兰(董事) [新增]麻祖华(董事长) [新增]吴奎(监事)黄森(副董事长) [新增]黄森(总经理) [新增]
|
3 | 2021-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
麻祖华:35%;冯国兰:25%;刘道伟:15%;吴奎:15%;麻祖超:5%;徐晓辉:5%; [退出]
|
麻祖超:6%;刘道伟:15%;麻祖华:37%;冯国兰:25%;吴奎:15%;李中文:1%; [新增]黄森:1%; [新增]
|
4 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘道伟(董事)叶兴(监事) [退出]冯国兰(董事) [退出]麻祖华(董事长) [退出]
|
刘道伟(董事)冯国兰(副董事长) [新增]麻祖华(董事长兼总经理) [新增]吴奎(监事) [新增]麻祖超(董事) [新增]喻家奎(董事) [新增]
|
5 | 2021-01-11 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
麻祖华:*%;冯国兰:*%;
|
吴奎:*%; [新增]刘道伟:*%; [新增]徐晓辉:*%; [新增]麻祖超:*%; [新增]麻祖华:*%;冯国兰:*%;
|
7 | 2019-12-17 | 实收资本变更 |
0
|
1000.000000
|
8 | 2019-12-17 | 联络员备案 |
胡少军
|
郭家志
|
9 | 2019-02-28 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
10 | 2019-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡少军:*%; [退出]廖晨伊:*%; [退出]
|
麻祖华:*%; [新增]冯国兰:*%; [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付