序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-07 | 住所 |
北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦404A室
|
北京市东城区青龙胡同1号4层405
|
2 | 2021-06-07 | 登记管辖变更 |
北京市海淀区市场监督管理局
|
北京市东城区市场监督管理局
|
3 | 2019-06-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹强,曹亚波,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,刘大伟,肖磊,张书林,周澜
|
曹强,曹亚波,昌孝润,丁向东,黄波*,黄维,李葛卫,刘大伟,肖磊,于换男,张书林,周澜
|
4 | 2019-06-03 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹强,曹亚波,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,肖磊,张书林,张挺,周澜
|
曹强,曹亚波,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,刘大伟,肖磊,张书林,周澜
|
5 | 2018-11-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹强,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,李琛,肖磊,张书林,张挺,周澜
|
曹强,曹亚波,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,肖磊,张书林,张挺,周澜
|
6 | 2018-07-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹强,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,李琛,张书林,张挺,周澜,朱霞
|
曹强,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,李琛,肖磊,张书林,张挺,周澜
|
7 | 2018-07-09 | 股东改变姓名或名称 |
海通开元投资有限公司,法人股东,上海楚涞资产管理中心,企业法人,上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人,深圳复思尔海投资合伙企业(有限合伙),法人股东,四川广信工程造价咨询事务所有限责任公司,法人股东,西安航天新能源产业基金投资有限公司,法人股东,厦门弘成时代股权投资管理有限公司,法人股东,厦门金海峡税务师事务所有限公司,法人股东,阳光资产管理股份有限公司,法人股东,浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东,中国教育有限公司,外国(地区)企业
|
海通开元投资有限公司,法人股东,上海楚涞资产管理中心,企业法人,上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人,深圳复思尔海投资合伙企业(有限合伙),法人股东,四川广信工程造价咨询事务所有限责任公司,法人股东,西安航天新能源产业基金投资有限公司,法人股东,厦门弘成时代股权投资管理有限公司,法人股东,厦门金海峡教育科技有限公司,法人股东,阳光资产管理股份有限公司,法人股东,浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东,中国教育有限公司,外国(地区)企业
|
8 | 2017-08-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
蔡庆丰,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,李琛,张书林,张挺,周澜,朱霞
|
曹强,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,李琛,张书林,张挺,周澜,朱霞
|
9 | 2016-12-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李琛,梅义新,张书林,张挺,周澜,朱霞
|
蔡庆丰,昌孝润,丁向东,胡海平,黄波*,黄维,李葛卫,李琛,张书林,张挺,周澜,朱霞
|
10 | 2016-12-20 | 股东改变姓名或名称 |
海通开元投资有限公司,法人股东,平潭弘成世纪科技有限公司,法人股东,上海楚涞资产管理中心,企业法人,上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人,深圳复思尔海投资合伙企业(有限合伙),法人股东,四川广信工程造价咨询事务所有限责任公司,法人股东,西安航天新能源产业基金投资有限公司,法人股东,厦门金海峡税务师事务所有限公司,法人股东,阳光资产管理股份有限公司,法人股东,浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东,中国教育有限公司,外国(地区)企业
|
海通开元投资有限公司,法人股东,上海楚涞资产管理中心,企业法人,上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),企业法人,深圳复思尔海投资合伙企业(有限合伙),法人股东,四川广信工程造价咨询事务所有限责任公司,法人股东,西安航天新能源产业基金投资有限公司,法人股东,厦门弘成时代股权投资管理有限公司,法人股东,厦门金海峡税务师事务所有限公司,法人股东,阳光资产管理股份有限公司,法人股东,浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙),法人股东,中国教育有限公司,外国(地区)企业
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付