序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄文富 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 李铁锋 | 40% | 4.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-05-24至2021-05-24
|
永续经营
|
2 | 2021-09-10 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-09-10 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2011-05-24,2021-05-24,10
|
2011-05-24,,
|
4 | 2021-09-10 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-11-06
|
2021-09-06
|
5 | 2018-11-22 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2018-11-06
|
6 | 2018-11-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区西乡街道共乐社区共乐路25号503(办公场所)
|
深圳市宝安区航城街道三围社区航空路景福工业园B201
|
7 | 2016-10-19 | 统一社会信用代码 |
|
*****4X6
|
8 | 2016-10-19 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
9 | 2016-10-19 | 其他事项备案 |
|
*****4X6
|
10 | 2016-10-19 | 一照一码升级 |
|
|