序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三亚市国有资产监督管理委员会 | 90% | 27000.0万人民币 |
2 | 海南省财政厅 | 10% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李南廷
|
|
2 |
李忠
|
|
3 |
李逢武
|
|
4 |
郑聪辉
|
|
5 |
陈川乐
|
|
6 |
麦永专
|
|
7 |
郭建军
|
|
8 |
林立
|
|
9 |
林雪
|
|
10 |
杨立群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-12-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
三亚市国有资产监督管理委员会:100%;
|
三亚市国有资产监督管理委员会:90%;海南省财政厅:10%; [新增]
|
3 | 2020-12-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
4 | 2020-01-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
三亚市河东一路13号城建大厦七楼
|
海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)5楼503室
|
5 | 2019-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈川乐
|
李南廷
|
6 | 2019-07-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2043-11-12
|
长期
|
7 | 2019-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
麦永专陈川乐李忠林立林雪高元昌 [退出]王培仁 [退出]郭建军
|
麦永专陈川乐李忠林立林雪周存荣 [新增]杨立群 [新增]郭建军李南廷 [新增]郑聪辉 [新增]李逢武 [新增]
|
8 | 2019-07-01 | 联络员备案变更 |
廖振钧
|
高志雄
|
9 | 2019-07-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
三亚市国有资产管理公司
|
三亚市国有资产管理有限公司
|
10 | 2019-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
无
|
麦永专(职工董事) [新增]陈川乐(执行董事) [新增]李忠(董事) [新增]林立(职工监事) [新增]林雪(职工监事) [新增]高元昌(监事会主席) [新增]王培仁(监事) [新增]郭建军(职工监事) [新增]
|