序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于童 | 90% | 45万人民币 |
2 | 杨锐 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王学刚
|
|
2 |
杨锐
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长春市航成机械设备租赁有限公司桦甸市分公司
|
王学平 | 2010-10-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-22 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2019-12-08
|
|
2 | 2020-01-22 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-01-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
10
|
|
4 | 2012-09-25 | 董事备案 |
洪艳霞,监事 [退出]王学平,执行董事,总经理 [退出]于童,监事 [退出]
|
|
5 | 2012-09-25 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:于童出资额:45万元;,股东名称:洪艳霞出资额:5万元; [退出]
|
|
6 | 2012-09-25 | 法定代表人变更 |
王学平
|
|
7 | 2010-09-26 | 董事备案 |
洪艳霞,监事于童,执行董事,总经理
|
|
8 | 2010-09-26 | 法定代表人变更 |
于童
|
|
9 | 2009-12-10 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:于童出资额:44万元;,股东名称:洪艳霞出资额:5万元;
|
|
10 | 2009-12-10 | 其他事项备案 |
2010-05-30
|
|