序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄国权 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 黄亚芬 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄国权
|
|
2 |
黄亚芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
10
|
|
2 | 2013-05-30 | 董事备案 |
黄国松,监事 [退出]黄亚芬,执行董事,总经理
|
|
3 | 2013-05-30 | 其他事项备案 |
|
|
4 | 2013-05-30 | 法定代表人变更 |
黄亚芬
|
|
5 | 2013-05-30 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:黄亚芬出资额:10万元;,股东名称:黄国松出资额:90万元; [退出]
|
|
6 | 2010-08-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013-07-01
|
|