序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 法定代表人变更 |
梁宏
|
王海国
|
2 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
王世坤
|
梁宏
|
3 | 2017-11-15 | 经营范围变更 |
火力****电、热力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
火力****电;供热、工业蒸汽、供水(冷、热水)、制冷服务;煤炭采购与销售;电站检修及运维服务;配电网、供热管网、供水管网的检修和运营管理业务;新能源(包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能)的生产、经营、销售、技术服务;汽车充电桩设施的建设和经营管理服务;粉煤灰、石膏的综合利用开****、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2014-11-06 | 法定代表人变更 |
刘新华
|
王世坤
|
5 | 2012-03-14 | 法定代表人变更 |
张玉来
|
刘新华
|