序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 企业名称 |
吉林省地方水电有限公司抚松分公司沿江供电营业所
|
吉林省地方电力有限公司抚松分公司沿江供电营业所
|
2 | 2017-11-17 | 法定代表人变更 |
王敬波
|
刘福强
|
3 | 2017-05-19 | 法定代表人变更 |
孙秀田
|
王敬波
|
4 | 2016-01-06 |
2015-12-31 00:00:00.0
|
2028-01-03
|
|
5 | 2012-05-31 | 法定代表人变更 |
宋晓光
|
孙秀田
|
6 | 2012-05-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011-12-31
|
2015-12-31
|
7 | 2010-10-09 | 法定代表人变更 |
关武
|
宋晓光
|
8 | 2007-08-30 | 法定代表人变更 |
孙秀田
|
关武
|
9 | 2007-08-30 | 名称变更 |
吉林省地方水电有限公司抚松分公司沿江供电所
|
吉林省地方水电有限公司抚松分公司沿江供电营业所
|