序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李子龙 | 95% | 950万 |
2 | 李喜瑞 | 5% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李子龙
|
|
2 |
李喜瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-25 | 联络员信息 |
姓名:白淼,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:白淼,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
2 | 2017-05-18 | 联络员信息 |
姓名:魏巍,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:白淼,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
3 | 2016-06-24 | 联络员信息 |
姓名:李喜瑞,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:白淼,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
4 | 2014-08-19 | 企业类型变更 |
1151
|
1130
|
5 | 2014-08-19 | 董事备案 |
李子龙,执行董事,总经理于涵,监事 [退出]
|
李喜瑞,监事 [新增]李子龙,执行董事,总经理
|
6 | 2014-08-19 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:李子龙;
|
股东名称:李喜瑞;, [新增]股东名称:李子龙;
|
7 | 2014-08-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|