序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任春学 | 70% | 1400万人民币 |
2 | 高文国 | 30% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任春学
|
|
2 |
高文国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-11-17 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:张明田出资额:800万元;, [退出]股东名称:王井彬出资额:600万元;, [退出]股东名称:高文国出资额:600万元;
|
股东名称:高文国出资额:600万元;,股东名称:任春学出资额:1400万元; [新增]
|
2 | 2009-11-17 | 董事备案 |
高文国,监事王井彬,经理 [退出]张明田,执行董事 [退出]
|
高文国,监事任春学,执行董事,经理 [新增]
|
3 | 2009-11-17 | 法定代表人变更 |
张明田
|
任春学
|
4 | 2009-02-16 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:张明田出资额:400万元;,股东名称:陈井武出资额:1200万元;, [退出]股东名称:吴振霞出资额:400万元; [退出]
|
股东名称:张明田出资额:800( + 100% )万元;,股东名称:王井彬出资额:600万元;, [新增]股东名称:高文国出资额:600万元; [新增]
|
5 | 2009-02-16 | 董事备案 |
陈井武 [退出]董事长
|
高文国,监事 [新增]王井彬,经理 [新增]张明田,执行董事 [新增]
|
6 | 2009-02-16 | 法定代表人变更 |
陈井武
|
张明田
|
7 | 2007-08-10 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:张明田出资额:133.3333万元;,股东名称:陈井武出资额:133.3333万元;,股东名称:吴振霞出资额:133.3334万元;
|
股东名称:张明田出资额:400( + 200.00008% )万元;,股东名称:陈井武出资额:1200( + 800.00023% )万元;,股东名称:吴振霞出资额:400( + 199.99985% )万元;
|
8 | 2007-08-10 |
400.0
|
2000.0
|
|
9 | 2007-08-10 | 注册资本(金)变更 |
400.0万元
|
2000.0万元( + 400% )
|
10 | 2007-07-11 | 住所变更 |
松原市宁江区前进街239号
|
松原市宁江区和平街
|