序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘学伟 | 50% | 100.0万 |
2 | 关小丹 | 50% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘学伟
|
|
2 |
江春月
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-08 | 股东****起人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:江春月,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,股东(****起人)名称:刘学伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-17,
|
股东(****起人)名称:刘学伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-17,股东(****起人)名称:关小丹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,
|
2 | 2020-12-23 | 董事监事经理变更 |
姓名:李哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:江春月,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:江春月,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘学伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘学伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,
|
3 | 2020-12-23 | 股东****起人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:李哲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,股东(****起人)名称:江春月,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,
|
股东(****起人)名称:江春月,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,股东(****起人)名称:刘学伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-17,
|
4 | 2020-12-23 | 联络员信息 |
姓名:江春月,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
姓名:刘学伟,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******,
|
5 | 2020-12-23 | 董事备案 |
姓名:李哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:李哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:江春月,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:江春月,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘学伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:刘学伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
6 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
李哲
|
刘学伟
|
7 | 2020-12-23 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:李哲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31, [退出]股东(****起人)名称:江春月,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,
|
股东(****起人)名称:江春月,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:0.0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-31,股东(****起人)名称:刘学伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2099-12-17, [新增]
|